Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Hovedbranche | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Binavne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KPG8 Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brogårdsvej 12 ApS. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KPG8 Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 14. april 2023 ApS. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vandkunsten 6 Holding ApS. (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fortvej 41 P/S. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Fortvej 41 ApS. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Kronprinsensgade 7 ApS. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Kronprinsensgade 7 Holding ApS. (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ørbækvej 883 ApS. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPI Byg A/S. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPI Holdco III ApS. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kronprinsensgade 7 Holding ApS. (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 14. april 2023 ApS. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Holdingselskabet af 14. april 2023 ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: COPI Alt Inv ApS. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPI Alt Inv ApS. (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holdingselskabet af 14. april 2023 ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-06-29 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 8, st., 1306 København K (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 8, 1., 1306 København K (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 8, 1., 1306 København K (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-10-31 tilføjes Legale ejere: Brunander Holding AG, Kisbye Group ApS, Hibou Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: COPI GROUP APS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brunander (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-10-30 fjernes Reelle ejere: Jesper Brunander (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@copi.dk (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: wo@copi.dk (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2017-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, 1260 København K (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: wo@copi.dk (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-07-20 fjernes Kontaktoplysninger: adm@copi.dk (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, 1260 København K (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1., 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-14 tilføjes Hjemmeside: www.copi.dk (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@copi.dk (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-04 tilføjes Binavne: COPI DESIGN ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: COPI GROUP APS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med udlejning, investering og administration af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Vedtægter: 2014-05-26 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-05-26 fjernes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1., 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, st., 1264 København K (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 110, st., 1264 København K (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2013-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 44, 1., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-03 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 fjernes Direktion: Jesper Brunander (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 44, 1., 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-20 tilføjes Direktion: Jesper Brunander (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Navne: COPENHAGEN PROPERTY INVESTMENT ApS (offentliggjort 2012-02-21)
Den 2012-02-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brunander (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2012-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-02-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Stiftere: COPI GROUP APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-21)
Den 2012-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)