Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 1, 2. tv., 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-07-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-16 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Navne: WW HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Stiftere: Nicolai Joakim Wulff Jensen (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-03-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 fjernes Bestyrelse: Nicolai Joakim Wulff Jensen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-02 fjernes Direktion: Reynna Afrianni Setiawan (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-08-13 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af følgende: Direktør Reynna Afrianni Setiawan. Bestyrelsesformand Nicolai Wulff Jensen. Bestyrelsesmedlem John Mogens Wulff Jensen. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2012-02-21 tilføjes Vedtægter: 2012-02-21 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 1, 2. tv., 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Joakim Wulff Jensen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-16 tilføjes Direktion: Reynna Afrianni Setiawan (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-07-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-16 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Navne: WW HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-02-16 tilføjes Stiftere: Nicolai Joakim Wulff Jensen (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2012-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)