Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Søndermark (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 fjernes Reelle ejere: Ulla Folmer (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Reelle ejere: Henrik Søndermark (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hs@trifina.dk (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2012-02-20 tilføjes Direktion: Henrik Søndermark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Legale ejere: SJO Enterprises Limited, SØNDERMARK EJENDOMSINVEST ApS, FONZIE ApS, CMI AF 2012 ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2012-02-20 tilføjes Navne: BC CAPITAL ApS (offentliggjort 2012-02-20)
Den 2012-02-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Søndermark, Ulla Folmer, David Alun Owen (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2012-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Stiftere: SØNDERMARK EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Vedtægter: 2012-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-20)
Den 2012-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)