Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 17, 2. 6., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 17, 2. 6., 8930 Randers NØ (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsfogedvej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-30 fjernes Binavne: RGD CONSULT ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-17 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: Stig Hedegaard Kristensen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Navne: NBA CONSULT ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Stiftere: Karsten Madsen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-20 fjernes Direktion: Stig Hedegaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsfogedvej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 38, 12. 8., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: Stig Hedegaard Kristensen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-08-23 tilføjes Navne: NBA CONSULT ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-08-22 fjernes Navne: RGD CONSULT ApS (offentliggjort 2012-02-18)
Den 2012-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2012-08-23 tilføjes Vedtægter: 2012-08-23 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 38, 12. 8., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2012-02-17 tilføjes Binavne: RGD CONSULT ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Direktion: Stig Hedegaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2012-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-17 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Navne: RGD CONSULT ApS (offentliggjort 2012-02-18)
Den 2012-02-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Stiftere: Karsten Madsen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-20)