Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-10 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Kontaktoplysninger: finance.nordics@softwareone.com (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Legale ejere: SoftwareOne AG (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Navne: SOFTWAREONE ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Stiftere: SoftwareONE AG (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 fjernes Bestyrelse: Jens Gerken (bestyrelse) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 fjernes Direktion: Jens Gerken (direktion) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Bestyrelse: Pascal Hungerbühler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-04-25 fjernes Bestyrelse: Patrick Dimitri Winter (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: finance.nordics@softwareone.com (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: info.dk@softwareone.com (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2016-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hummeltoftevej 49, 2830 Virum (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info.dk@softwareone.com (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: jomar.pires@softwareone.com (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-29 tilføjes Bestyrelse: Daniel Viljam Grönman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2015-05-29 fjernes Bestyrelse: Martin Modl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 13, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-05-08 tilføjes Direktion: Jens Gerken (direktion) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2013-05-08 fjernes Direktion: Jomar Pires da Silva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 13, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-13 tilføjes Bestyrelse: Martin Modl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2013-03-13 fjernes Bestyrelse: Satpaul Singh Virdi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at videresælge software licenser, at levere tillægstjenester inden for styring af softwarelicenser (SLM), styring af softwareaktiver(SAM) og livscyklusstyring af software (SLCM), at købe, eje og sælge fast ejendom, at handle med værdipapirer samt anden virksomhed, dér efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2013-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2013-03-13 tilføjes Vedtægter: 2013-03-13 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jomar.pires@softwareone.com (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2012-05-08 tilføjes Bestyrelse: Satpaul Singh Virdi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Direktion: Jomar Pires da Silva (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Direktion: Patrick Dimitri Winter (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-10 tilføjes Direktion: Patrick Dimitri Winter (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-10 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Legale ejere: SoftwareOne AG (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Navne: SOFTWAREONE ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Stiftere: SoftwareONE AG (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2012-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)