Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Korsgaard Clausager | 20.02.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Villensteen | 07.11.2013 | 20.02.2014 | direktør |
Lars Thomsen | 14.02.2012 | 15.10.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Korsgaard Clausager | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jørn Henriksen | 01.01.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Jørn Henriksen | 01.09.2016 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Hjulskov Christensen | 02.06.2014 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Christoffersen | 02.06.2014 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Villensteen | 07.11.2013 | 31.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tage Sand | 07.11.2013 | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Morten Wind Lindegaard | 07.11.2013 | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Tage Sand | 15.10.2012 | 15.10.2013 | næstformand |
Lars Thomsen | 14.02.2012 | 15.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Wind Lindegaard | 14.02.2012 | 15.10.2013 | formand |
Lars Andresen | 14.02.2012 | 15.10.2012 | bestyrelsesmedlem |