Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeskovvej 38, 8464 Galten (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Binavne: MIDTJYSK GEOTEKNIK ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Direktion: Jesper Gamst (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-13 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Hjemmeside: midtjyskgeoteknik.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: stefaniapcolova@eurofins.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Legale ejere: EUROFINS ENVIRONMENT DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Navne: Eurofins VBM Geo ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Stiftere: Johannes Tveen Jensen, Bjarne Visgaard Hansen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2019-07-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeskovvej 38, 8464 Galten (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2019-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeskovvej 38, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-29 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-08 tilføjes Binavne: MIDTJYSK GEOTEKNIK ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: Eurofins VBM Geo ApS (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-31 fjernes Navne: MIDTJYSK GEOTEKNIK ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stefaniapcolova@eurofins.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: jtj@midtjyskgeoteknik.dk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeskovvej 38, 8464 Galten (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 16, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Direktion: Jesper Gamst (direktør) (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-09-28 fjernes Direktion: Johannes Tveen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-28 tilføjes Legale ejere: EUROFINS ENVIRONMENT DENMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2018-09-28 fjernes Legale ejere: JT INVESTMENT ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-28 fjernes Reelle ejere: Johannes Tveen Jensen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsvej 16, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndborgvej 44, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jtj@midtjyskgeoteknik.dk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: bha@midtjyskgeoteknik.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Legale ejere: JT INVESTMENT ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-04 fjernes Legale ejere: VISGAARD HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 fjernes Legale ejere: JT INVESTMENT ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-04 tilføjes Reelle ejere: Johannes Tveen Jensen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-04 fjernes Reelle ejere: Bjarne Visgaard Hansen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-03 fjernes Reelle ejere: Johannes Tveen Jensen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Bjarne Visgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndborgvej 44, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvejen 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2015-05-16 tilføjes Hjemmeside: midtjyskgeoteknik.dk (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2015-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bha@midtjyskgeoteknik.dk (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-07 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2014-11-07 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-22 tilføjes Legale ejere: JT INVESTMENT ApS, VISGAARD HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvejen 28, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-05-16)
Den 2012-02-13 tilføjes Direktion: Bjarne Visgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed indenfor geoteknik. (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-13 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Navne: MIDTJYSK GEOTEKNIK ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2012-02-13 tilføjes Reelle ejere: Johannes Tveen Jensen, Bjarne Visgaard Hansen (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2012-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-13 tilføjes Stiftere: Johannes Tveen Jensen, Bjarne Visgaard Hansen (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2012-02-13 tilføjes Vedtægter: 2012-02-13 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2012-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2012-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-04)