Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Kapital | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Direktion: Marianne Kjær Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-10 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: haregabgaard@hotmail.com (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Legale ejere: HAREGABGAARD ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Navne: TINKERBELL ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Reelle ejere: Marianne Kjær Hallundbæk (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Stiftere: Søren Jørgensen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-07 tilføjes Legale ejere: HAREGABGAARD ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-07 fjernes Legale ejere: JH Holding, Alleroed, S.á.r.l. (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: haregabgaard@hotmail.com (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: jhallundbaek@welltec.com (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Reelle ejere: Marianne Kjær Hallundbæk (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-04-22 fjernes Reelle ejere: Jørgen Hallundbæk, Jørgen Hallundbæk (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-02-16 tilføjes Direktion: Marianne Kjær Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-02-16 fjernes Direktion: Jørgen Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-10 tilføjes Vedtægter: 2021-08-10 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2021-05-04 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Emil Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-04-07 fjernes Legale ejere: JH HOLDING, ALLERØD, ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Direktion: Emil Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Jan Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jhallundbaek@welltec.com (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2020-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: bkjelmann@welltec.com (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: JH Holding, Alleroed, S.á.r.l. (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2020-01-16 fjernes Direktion: Bjørg Nissen Kjelmann (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-03 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-06-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 2., 1260 København K (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: bkjelmann@welltec.com (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: jhallundbaek@welltec.com (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 2., 1260 København K (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Haregabsvej 15, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Direktion: Bjørg Nissen Kjelmann (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-03-07 fjernes Direktion: Jørgen Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hallundbæk (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2018-03-06 fjernes Reelle ejere: Jørgen Hallundbæk (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-07 tilføjes Vedtægter: 2018-03-07 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2017-04-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haregabsvej 15, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 tilføjes Direktion: Jørgen Hallundbæk (direktør) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-05-23 fjernes Direktion: Søren Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jhallundbaek@welltec.com (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2015-04-29 tilføjes Legale ejere: JH HOLDING, ALLERØD, ApS (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2015-04-29 tilføjes Vedtægter: 2015-04-29 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2012-02-10 tilføjes Direktion: Søren Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og andre formueaktiver og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-10 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2012-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Navne: TINKERBELL ApS (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hallundbæk, Jørgen Hallundbæk (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2012-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2012-02-10 tilføjes Stiftere: Søren Jørgensen (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-02-10 tilføjes Vedtægter: 2012-02-10 (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2012-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2012-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-18)