Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 418, 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-21 fjernes Binavne: DE 3 ENGLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Direktion: Johnnie Helge Bloch Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: jbj@consult.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-21 fjernes Navne: JENSEN & PARTNER'S ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Stiftere: CORPORATE CAPITAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, administration og service i forbindelse med servicering af de underligggende investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Navne: JENSEN & PARTNER'S ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-29 fjernes Navne: DE 3 ENGLE ApS (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2013-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Vedtægter: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 fjernes Binavne: SVANEKE IS INVEST ApS, D3E ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Direktion: Johnnie Helge Bloch Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 fjernes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-02 tilføjes Navne: DE 3 ENGLE ApS (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-07-01 fjernes Navne: SVANEKE IS INVEST ApS (offentliggjort 2012-03-30)
Den 2012-03-30 tilføjes Direktion: Ivan Bjerg-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 fjernes Direktion: Johnnie Helge Bloch Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Navne: SVANEKE IS INVEST ApS (offentliggjort 2012-03-30)
Den 2012-03-29 fjernes Navne: D3E ApS (offentliggjort 2012-02-10)
Den 2012-03-30 fjernes Binavne: DE 3 ENGLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 418, 2840 Holte (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Binavne: DE 3 ENGLE ApS, SVANEKE IS INVEST ApS, D3E ApS, DE 3 ENGLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Direktion: Johnnie Helge Bloch Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jbj@consult.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Navne: D3E ApS (offentliggjort 2012-02-10)
Den 2012-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Stiftere: CORPORATE CAPITAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)