Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SJÆLLANDS TAG- OG FACADERENS ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELMER CHRISTIANSEN A/S. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2018-10-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 11, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 11, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2016-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2016-11-28 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-26 tilføjes Legale ejere: Martin Aagesen (offentliggjort 2018-10-06)
Den 2013-01-09 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2013-01-09 fjernes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 11, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2012-01-30 tilføjes Direktion: Martin Aagesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2012-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Navne: AAGESEN INVEST ApS (offentliggjort 2012-02-07)
Den 2012-01-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Aagesen (offentliggjort 2018-10-06)
Den 2012-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-01-30 tilføjes Revisor: PJ REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Stiftere: Martin Aagesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Vedtægter: 2012-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-07)
Den 2012-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)