Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Isabella Molberg Pedersen | 01.02.2012 | |
Maja Louise Haahr | 01.02.2012 | |
Mie Vorbjerg | 01.02.2012 | |
Stine Alslev | 01.02.2012 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Isabella Molberg Pedersen | 15.01.2014 | 01.02.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Maja Louise Haahr | 15.01.2014 | 31.01.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |