Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Revisor | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: Fasadgruppen Danmark A/S (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Fasadgruppen Norden AB (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-20 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Gabriel Andersen (formand) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Bestyrelse: Anders Pål Oskar Warolin (formand) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-11 fjernes Bestyrelse: Peter Gabriel Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-05-03 tilføjes Vedtægter: 2022-05-03 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-10-26 tilføjes Bestyrelse: Peter Gabriel Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-10-26 fjernes Bestyrelse: Jan Preisler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-26 tilføjes Legale ejere: Fasadgruppen Norden AB (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2021-10-26 fjernes Legale ejere: Tommy Anker Hansen, Tina Ingemann Jensen, ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-26 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2021-10-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-26 tilføjes Vedtægter: 2021-10-26 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-26 fjernes Reelle ejere: Trine Frans Lange, Karsten Lange (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-08 tilføjes Legale ejere: ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2015-12-08 fjernes Legale ejere: BUCHAN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-07 fjernes Legale ejere: ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-12-08 tilføjes Reelle ejere: Trine Frans Lange, Karsten Lange (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2015-12-07 fjernes Reelle ejere: Karsten Lange (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-10 tilføjes Vedtægter: 2015-06-10 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: BUCHAN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-08 tilføjes Bestyrelse: Elsa Buch Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-08 fjernes Bestyrelse: Jørn Buch Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-27 fjernes Bestyrelse: Tina Ingemann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er murer- og entreprenørvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Legale ejere: ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS, Tommy Anker Hansen, Tina Ingemann Jensen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to medlemmer i bestyrelsen i forening (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2013-03-14 tilføjes Vedtægter: 2013-03-14 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbækvej 30, 2635 Ishøj (offentliggjort 2012-04-27)
Den 2012-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Astersvej 3, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-04-23 tilføjes Bestyrelse: Jørn Buch Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astersvej 3, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-01 tilføjes Bestyrelse: Tina Ingemann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2012-02-06)
Den 2012-02-01 tilføjes Direktion: Karsten Lange (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2012-02-06)
Den 2012-02-01 tilføjes Navne: OPN ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2012-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 fjernes Navne: A/S STAKE NR. 1660 (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-20 tilføjes Navne: A/S STAKE NR. 1660 (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Reelle ejere: Karsten Lange (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2012-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2012-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2012-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-01-20 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)