Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUND-SULT ApS. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Sinan Tümtürk (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-25 fjernes Direktion: Hassan Labrini (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-25 tilføjes Legale ejere: Sinan Tümtürk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-25 fjernes Legale ejere: Hassan Labrini (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Sinan Tümtürk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-25 fjernes Reelle ejere: Hassan Labrini (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Hassan Labrini (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-09-07 fjernes Direktion: Sinan Tümtürk (direktion) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Legale ejere: Hassan Labrini (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-09-07 fjernes Legale ejere: Sinan Tümtürk (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Reelle ejere: Hassan Labrini (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 8, 2200 København N (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2015-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 16, 3. 307., 3520 Farum (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2012-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 16, 3. 307., 3520 Farum (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2012-01-31 tilføjes Direktion: Sinan Tümtürk (direktion) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2012-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Legale ejere: Sinan Tümtürk (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2012-01-31 tilføjes Navne: TUMTURK HOLDING ApS (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2012-01-31 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2012-01-31 tilføjes Stiftere: Sinan Tümtürk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Vedtægter: 2012-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)