Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Legale ejere: Jette Storm, Ole Søeberg (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Navne: Selskabet af 31. august 2012 ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Stiftere: ONEPLUSONE ApS, Jette Storm (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-23 fjernes Direktion: Jette Storm (direktion) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-29 tilføjes Navne: Selskabet af 31. august 2012 ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-05-28 fjernes Navne: THE TRAVELLING BAND ApS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Jette Storm, Ole Søeberg (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-01 fjernes Direktion: Lene Birgitte Lyngs-Klaris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og drive livsstilsbutikker samt dermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2013-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Direktion: Lene Birgitte Lyngs-Klaris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Navne: THE TRAVELLING BAND ApS (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2012-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Stiftere: ONEPLUSONE ApS, Jette Storm (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2012-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-29)