Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Radoor Verdi | 18.01.2023 | 07.03.2023 | direktør |
Henrik Leermark | 18.01.2023 | 26.01.2023 | direktør |
Chris Skov Vestergaard | 30.04.2020 | 27.06.2023 | direktør |
Per Radoor Verdi | 30.01.2012 | 30.04.2020 | direktør |
Chris Skov Vestergaard | 30.01.2012 | 30.05.2014 | direktør |