Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ercan_iljaz@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: ercaninvest.12@gmail.com (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: ercaninvest.12@gmail.com (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: ercan_iljaz@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2023-03-06 tilføjes Bestyrelse: Erkan Iljazovski (formand) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 tilføjes Navne: ILJAZ INVEST A/S (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-05 fjernes Navne: ILJAZ INVEST ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: Iljaz Holding ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: Ercan Iljazovski (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 36, 4. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2015-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienborg Alle 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ercan_iljaz@hotmail.com (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2012-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienborg Alle 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2012-01-27 tilføjes Direktion: Ercan Iljazovski (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er opkøb og udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2012-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Legale ejere: Ercan Iljazovski (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2012-01-27 tilføjes Navne: ILJAZ INVEST ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2012-01-27 tilføjes Reelle ejere: Ercan Iljazovski (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Stiftere: Ercan Iljazovski (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-27 tilføjes Vedtægter: 2012-01-27 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2012-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2012-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)