Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Michael Blom | 23.01.2012 | |
Michael Rothmeier | 23.01.2012 | |
Søren Hedemand | 23.01.2012 | |
Torben Tolstrup Christensen | 23.01.2012 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TORBEN T. CHRISTENSEN ApS (CVR 34477469) | NORMAL | 23.02.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MIR 2012 ApS (CVR 34477361) | 31.03.2017 | 23.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
TORBEN T. CHRISTENSEN ApS (CVR 34477469) | 31.03.2017 | 22.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
GAMMEL OG TRÆT ApS (CVR 34477493) | 01.04.2015 | 31.03.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
MIR 2012 ApS (CVR 34477361) | 01.04.2015 | 30.03.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
TORBEN T. CHRISTENSEN ApS (CVR 34477469) | 01.04.2015 | 30.03.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Michael Rothmeier | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Torben Tolstrup Christensen | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Søren Hedemand | 23.03.2015 | 31.03.2015 | 33,33-49,99% | 33,33 % |