Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIC-LIGHT ApS. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2012-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: PERFORMANCE IN LIGHTING DANMARK ApS. (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 10, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 10, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2014-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 10, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2014-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 9, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2014-04-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 9, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2014-04-08)
Den 2011-12-21 tilføjes Direktion: Henning Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med holdingselskab og investeringsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Legale ejere: Henning Hansen (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2011-12-21 tilføjes Navne: UNIC HOLDING AF 2011 ApS (offentliggjort 2012-01-26)
Den 2011-12-21 tilføjes Reelle ejere: Henning Hansen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-21 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Vedtægter: 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-26)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)