Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Ætvind Hansen (formand) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-09-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ætvind Hansen (formand) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2017-02-08 fjernes Bestyrelse: Jes Gravgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: Henrik Ætvind Hansen (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 tilføjes Legale ejere: KMS HOLDING AF 2011 ApS, H2 Group Holding ApS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-21 fjernes Legale ejere: KMS HOLDING AF 2011 ApS (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Reelle ejere: Kenny Rothemejer Møller Sørensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-17 tilføjes Legale ejere: KMS HOLDING AF 2011 ApS, Jes Gravgaard Jensen (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-06-16 fjernes Legale ejere: KMS HOLDING AF 2011 ApS, JES MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-16 tilføjes Bestyrelse: Jes Gravgaard Jensen (formand) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2015-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Navne: LEDERINDSIGT A/S (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-15 fjernes Navne: LEDERINDSIGT ApS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Vedtægter: 2015-06-16 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-12-10 tilføjes Legale ejere: KMS HOLDING AF 2011 ApS, JES MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-25 fjernes Direktion: Anja Krogh Sondrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lederindsigt.dk (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-05-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2012-01-24 tilføjes Direktion: Anja Krogh Sondrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed, herunder rådgivning om ledelsesudvikling. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Navne: LEDERINDSIGT ApS (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2012-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2012-01-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2012-01-24 tilføjes Stiftere: KMS HOLDING AF 2011 ApS, AKS HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2012-01-24 tilføjes Vedtægter: 2012-01-24 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2012-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)