Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 13, 6800 Varde (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-11 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Legale ejere: JAMØ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Navne: PANGEA ROCKS CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Reelle ejere: Jan Møller (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Stiftere: JAMØ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 fjernes Direktion: Jan Møller (direktion) (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 13, 6800 Varde (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Direktion: Jan Møller (direktion) (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2012-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af kunstige klippeformationer, akvarier og andre relaterede underholdnings- og forlystelsesaktiviteter (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-11 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2013-12-11)
Den 2012-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Legale ejere: JAMØ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Navne: PANGEA ROCKS CONSTRUCTION ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Reelle ejere: Jan Møller (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Stiftere: JAMØ HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2012-01-11 tilføjes Vedtægter: 2012-01-11 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)