Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: HFE ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: PH Holding II ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Rye Fredborg, Torben Bertin Hein, Pia Falengreen Hein (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Pia Falengreen Hein, Torben Bertin Hein (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-25 tilføjes Legale ejere: PH Holding II ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-08-25 fjernes Legale ejere: PH AF 1. JANUAR 2000 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-07 tilføjes Binavne: Knudsminde ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 tilføjes Navne: HFE Erhvervspark ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-28 fjernes Navne: KNUDSMINDE ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-06-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vitaparkvej 2, 8300 Odder (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vitaparkvej 2, 8300 Odder (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vitaparkvej 2, 8300 Odder (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdsgade 25, 8300 Odder (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2013-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdsgade 25, 8300 Odder (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2013-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 45, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2013-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ksr@dkigroup.dk (offentliggjort 2013-01-29)
Den 2012-03-15 tilføjes Reelle ejere: Pia Falengreen Hein, Torben Bertin Hein (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2012-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 45, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2012-01-20 tilføjes Direktion: Torben Bertin Hein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt opførelse og drift af faste ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Legale ejere: PH AF 1. JANUAR 2000 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2012-01-20 tilføjes Navne: KNUDSMINDE ApS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2012-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-01-20 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Vedtægter: 2012-01-20 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)