Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Binavne: EIGENWALD FORVALTNING ApS, AMBER INVEST FORVALTNING ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-11 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: Eigenwald Holding ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Navne: NKELT ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Reelle ejere: Ejvind Henriksen (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Stiftere: Michael Schou Rasmussen (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-11-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2018-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-20 fjernes Direktion: Ejvind Henriksen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-11-20 tilføjes Legale ejere: Eigenwald Holding ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-11-20 fjernes Legale ejere: Invest af 24.06.2002 ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-09-30 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 149, 1620 København V (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2015-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 9, 2. th., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: regnskab@nkelt.dk (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2014-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde regnskabsservice, investeringsforvaltning og anden lignende aktivitet efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2014-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2014-10-21 tilføjes Vedtægter: 2014-10-21 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2014-05-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Aarhus Statsautoriserede Revisorer A/S (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2012-06-28 tilføjes Direktion: Ejvind Henriksen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2012-06-28 fjernes Direktion: Michael Schou Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@nkelt.dk (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2012-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 9, 2. th., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2012-01-11 tilføjes Binavne: EIGENWALD FORVALTNING ApS, AMBER INVEST FORVALTNING ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Direktion: Michael Schou Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-11 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Legale ejere: Invest af 24.06.2002 ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2012-01-11 tilføjes Navne: NKELT ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Reelle ejere: Ejvind Henriksen (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 tilføjes Stiftere: Michael Schou Rasmussen (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2012-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-20)