Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Frydensberg Rasmussen | 29.08.2013 | 15.06.2020 | direktion |
Klaus René Møller | 19.01.2012 | 29.08.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Lauenborg Breitenstein | 06.11.2015 | 15.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nyegaard | 06.11.2015 | 15.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Cordt | 29.08.2013 | 15.06.2020 | formand |
Klaus René Møller | 19.01.2012 | 06.11.2015 | bestyrelse |
Lars Thomassen | 19.01.2012 | 06.11.2015 | bestyrelse |
Povl Christian Lütken Frigast | 19.01.2012 | 29.08.2013 | bestyrelse |