Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne |
Den 2023-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 35, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-10-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-12 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: FJ HOLDING, BREDEBRO ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 12.01.2012 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Finn Jørgensen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Stiftere: FJ-BBN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-08-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-18 fjernes Direktion: Finn Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbroen 35, 6760 Ribe (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 6261 Bredebro (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er industri og handel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-17 tilføjes Legale ejere: FJ HOLDING, BREDEBRO ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-17 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 12.01.2012 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-16 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 12.01.2012 (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-06-17 tilføjes Reelle ejere: Finn Jørgensen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2014-06-17 tilføjes Vedtægter: 2014-06-17 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2014-06-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-06-17 fjernes Bestyrelse: Finn Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-06 fjernes Bestyrelse: Hans-Jørn Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 6261 Bredebro (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2014-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejrup Industrivej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-25 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 12.01.2012 (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2013-11-24 fjernes Navne: BMH A/S (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2013-11-25 fjernes Binavne: BMH VOJENS A/S, BMH VEJRUP A/S, BMH BREDEBRO A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Bestyrelse: Peder Hans Ingvartsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-18 fjernes Bestyrelse: Brian Brødsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejrup Industrivej 2, 6740 Bramming (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2012-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverhusvej 11, 6261 Bredebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverhusvej 11, 6261 Bredebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-12 tilføjes Bestyrelse: Brian Brødsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-12 tilføjes Binavne: BMH VOJENS A/S, BMH VEJRUP A/S, BMH BREDEBRO A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2012-01-12 tilføjes Direktion: Finn Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2012-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-10-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-12 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Navne: BMH A/S (offentliggjort 2013-11-27)
Den 2012-01-12 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Stiftere: FJ-BBN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2012-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2012-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)