Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | xbrl | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkeledet 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-02 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Navne: PER HASLUND MURERSERVICE ApS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Stiftere: Per Haslund (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-06-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-15 fjernes Direktion: Per Haslund (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkeledet 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Direktion: Per Haslund (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2012-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som murer og entreprenør samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-02 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Navne: PER HASLUND MURERSERVICE ApS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Stiftere: Per Haslund (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Vedtægter: 2012-01-02 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2012-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-09)