Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Aggersvoldvej 15, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: rene.m.fonseca@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-06 fjernes Navne: RENE FONSECA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Stiftere: René Møller Fonseca (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-13 fjernes Direktion: René Møller Fonseca (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersvoldvej 15, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Direktion: René Møller Fonseca (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at fungere som holdingselskab, investere i aktier og anparter samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: rene.m.fonseca@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Navne: RENE FONSECA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Stiftere: René Møller Fonseca (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Vedtægter: 2012-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)