Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: DAMASEC GLOBAL GROUP ApS. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2011-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: VALE PSC ApS. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Solid Gear ApS. (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Solid Gear ApS. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2020-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAMASEC GLOBAL GROUP ApS. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VALE PSC ApS. (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempovej 27, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 2 d., 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 2 d., 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2014-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brentedalen 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2011-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brentedalen 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2011-12-09 tilføjes Direktion: Henrik Færch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter samt forretningsmæssige dispositioner med forbindelse hertil af enkeltstående karakter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Legale ejere: Henrik Færch (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: HENRIK FÆRCH INVEST ApS (offentliggjort 2012-01-13)
Den 2011-12-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Færch (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-09 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Vedtægter: 2011-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-13)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)