Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 18, 6800 Varde (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Hjemmeside: www.bertelsenoglarsen.dk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: johan@bertelsenoglarsen.dk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: JBL HOLDING VARDE ApS, JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: BYGGEFIRMAET BERTELSEN OG LARSEN ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Johan Peder Bech Larsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Stiftere: JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Johan Peder Bech Larsen (direktion) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: johan@bertelsenoglarsen.dk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-09-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@bertelsenoglarsen.dk (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Johan Peder Bech Larsen (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: MRBL Holding IVS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 tilføjes Hjemmeside: www.bertelsenoglarsen.dk (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@bertelsenoglarsen.dk (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: JBL HOLDING VARDE ApS, JBL HOLDING VARDE ApS, MRBL Holding IVS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-13 tilføjes Legale ejere: JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2012-01-13 tilføjes Stiftere: JBL HOLDING VARDE ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-13 fjernes Stiftere: Johan Peder Bech Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Stiftere: Johan Peder Bech Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 18, 6800 Varde (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Johan Peder Bech Larsen (direktion) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2012-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være håndværk og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Navne: BYGGEFIRMAET BERTELSEN OG LARSEN ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2012-01-01 tilføjes Vedtægter: 2012-01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-14)