Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Binavne | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 398, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Legale ejere: C.A.C. FINANS ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1. JANUAR 2012 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-08 fjernes Binavne: AUTOBREMSEN ApS, AUTOBREMSEN AF 2012 ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-17 tilføjes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-03-17 fjernes Direktion: Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Ole Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Michael Dreijer Svendsen (direktion) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: C.A.C. FINANS ApS (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-05-18 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-24 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-04-23 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2014-12-10 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 1. JANUAR 2012 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2014-12-09 fjernes Navne: AUTOBREMSEN AF 2012 ApS (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2013-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Michael Dreijer Svendsen (direktion) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2013-10-01 fjernes Direktion: Torben Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 398, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 21-23, 2610 Rødovre (offentliggjort 2012-01-19)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 21-23, 2610 Rødovre (offentliggjort 2012-01-19)
Den 2012-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-18 tilføjes Direktion: Torben Toft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-18 tilføjes Navne: AUTOBREMSEN AF 2012 ApS (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2012-01-17 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1656 (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2012-01-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1656 (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2012-01-01 tilføjes Binavne: AUTOBREMSEN ApS, AUTOBREMSEN AF 2012 ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)