Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STENSEMINDE HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2014-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STRAIGHTFORWARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brorholtvej 36, 9430 Vadum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 tilføjes Direktion: Henrik Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Sørensen (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2011-12-29 tilføjes Navne: STENSEMINDE ApS (offentliggjort 2012-02-10)
Den 2011-12-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sørensen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Vedtægter: 2011-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-10)
Den 2011-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)