Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta | Revisor |
Den 2023-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Ringvej 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-10 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Hjemmeside: https://green-kitchen-kantiner.dk/ (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: greencaferuc@hotmail.com (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Legale ejere: Ismail Aktas (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Navne: Green Kitchen Kantiner ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Reelle ejere: Ismail Aktas (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Stiftere: Omer Kutluay (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-06 fjernes Direktion: Ismail Aktas (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 Statstidende Dekret
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Ringvej 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Ringvej 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Ringvej 2, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Ismail Aktas (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Omer Kutluay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Hjemmeside: https://green-kitchen-kantiner.dk/ (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: greencaferuc@hotmail.com (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Ismail Aktas (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Omer Kutluay (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Ismail Aktas (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Omer Kutluay (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 156, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 191.000,00 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 156, 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2017-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 164, 2400 København NV (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-20 fjernes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 164, 2400 København NV (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-10-10 tilføjes Vedtægter: 2016-10-10 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 tilføjes Navne: Green Kitchen Kantiner ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2016-05-17 fjernes Navne: GREEN KITCHEN - RUC ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsvej 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 156, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er kantine- og restaurationsdrift og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2012-03-19 tilføjes Vedtægter: 2012-03-19 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-01-20 tilføjes Legale ejere: Omer Kutluay (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2012-01-20 tilføjes Reelle ejere: Omer Kutluay (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2012-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 156, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-10 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2012-01-10 tilføjes Direktion: Omer Kutluay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-10 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2012-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Navne: GREEN KITCHEN - RUC ApS (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-10 tilføjes Stiftere: Omer Kutluay (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2012-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)