Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 2., 1473 København K (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-05 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Hjemmeside: www.bimequity.dk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Legale ejere: Aidea Inc., Abelardo M Tolentino Jr, SANOY ApS, Supreme Villas Malmö AB (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Navne: BIM EQUITY A/S (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Reelle ejere: Abelardo M Tolentino Jr (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Stiftere: SANOY ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2016-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 29. september 2020 A/S. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-14 fjernes Bestyrelse: Jonas N. Salih (bestyrelse) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-14 fjernes Direktion: Jonas N. Salih (direktion) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 Statstidende Dekret
Den 2020-10-14 tilføjes Legale ejere: Aidea Inc., Abelardo M Tolentino Jr, SANOY ApS, Supreme Villas Malmö AB (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-10-14 fjernes Legale ejere: Abelardo M. Tolentino Jr. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-13 fjernes Legale ejere: Supreme Villas Malmö AB, SANOY ApS (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-14 tilføjes Reelle ejere: Abelardo M Tolentino Jr (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-10-14 fjernes Reelle ejere: Jonas Kristian Salih (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-10-13 fjernes Reelle ejere: Abelardo M Tolentino Jr (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 2., 1473 København K (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 2., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 2., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 6, 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 tilføjes Hjemmeside: www.bimequity.dk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.177.503,00 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: Supreme Villas Malmö AB, SANOY ApS, Abelardo M. Tolentino Jr. (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: SANOY ApS, Supreme Villas Malmö AB, Abelardo M. Tolentino Jr. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Jonas N. Salih, Jonas Kristian Salih (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Jonas N. Salih (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Jonas N. Salih (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2019-12-10 fjernes Bestyrelse: Halvor Sandbu (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Legale ejere: Supreme Villas Malmö AB, Abelardo M. Tolentino Jr. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: Supreme Villas Malmö AB, Abelardo M. Tolentino Jr. (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Graabæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-07 tilføjes Bestyrelse: Halvor Sandbu (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-15 tilføjes Legale ejere: Supreme Villas Malmö AB, Abelardo M. Tolentino Jr., SANOY ApS (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2016-08-14 fjernes Legale ejere: Supreme Villas Malmö AB, SANOY ApS, Abelardo M. Tolentino Jr., Thomas Graabæk (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-15 tilføjes Vedtægter: 2016-08-15 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Graabæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 837.422,00 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2015-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2015-06-09 tilføjes Legale ejere: SANOY ApS, Abelardo M. Tolentino Jr., Thomas Graabæk (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-06-08 fjernes Legale ejere: SANOY ApS, Abelardo M. Tolentino Jr. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-09 tilføjes Vedtægter: 2015-06-09 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af software og ydelser til arkitekter, bygningsingeniører, byggevirksomheder, ejendomsadministratorer og ejendomsudviklere samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2014-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 797.545,00 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2014-12-30 tilføjes Legale ejere: SANOY ApS, Abelardo M. Tolentino Jr., Supreme Villas Malmö AB (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2014-12-30 tilføjes Vedtægter: 2014-12-30 (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 6, 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2014-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Allerødvej 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-04 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2013-06-04 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-10 tilføjes Bestyrelse: Jonas N. Salih (bestyrelse) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2012-05-10 tilføjes Navne: BIM EQUITY A/S (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-05-09 fjernes Navne: BIM EQUITY ApS (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-02-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allerødvej 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-12-08)
Den 2012-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Allerødvej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allerødvej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-05 tilføjes Direktion: Jonas N. Salih (direktion) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2012-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-05 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-05 tilføjes Navne: BIM EQUITY ApS (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jonas N. Salih, Abelardo M Tolentino Jr (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2012-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-01-05 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-05 tilføjes Stiftere: SANOY ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-19)