Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: REDOFFICE PKC A/S. (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2019-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Riishøj Invest ApS. (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2020-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maxpartner ApS. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-02-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koblet 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillidsvej 16, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2013-02-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillidsvej 16, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2012-01-09 tilføjes Direktion: Jonas Riis Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Legale ejere: Jonas Riis Nielsen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-01-09 tilføjes Navne: JNI HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-09 tilføjes Reelle ejere: Jonas Riis Nielsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2012-01-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Stiftere: Jonas Riis Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Vedtægter: 2012-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-10)
Den 2012-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)