Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-12 fjernes Revisor: BHS Service v/Bjarne Høi Sørensen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2012-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEPOT INVEST ApS. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2012-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOGÅRDEN VAMDRUP ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTOGÅRDEN VAMDRUP ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldkærvej 4, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-06 tilføjes Direktion: BHS Service v/Bjarne Høi Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-06 fjernes Direktion: BHS Service v/Bjarne Høi Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, håndværk og finansiering og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Legale ejere: Finn Cajus Jørgensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-01-06 tilføjes Navne: CAJUS JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-02-17)
Den 2012-01-06 tilføjes Reelle ejere: Finn Cajus Jørgensen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-01-06 tilføjes Revisor: BHS Service v/Bjarne Høi Sørensen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2012-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Vedtægter: 2012-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-02-17)
Den 2012-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)