Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Zeno Schio | 31.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Valerio Violo | 21.06.2012 | 04.04.2018 | adm. dir |
Helle Haugaard | 01.01.2012 | 21.06.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vito Orlando | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gianfranco Catrini | 28.03.2023 | formand |
Zeno Schio | 31.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marco Ferrara | 18.01.2019 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flavio di Pietro | 31.07.2018 | 28.03.2023 | formand |
Massimo Fiori | 31.07.2018 | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Flavio di Pietro | 11.01.2016 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Valerio Violo | 15.06.2015 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Gianfranco Catrini | 15.06.2015 | 04.04.2018 | formand |
Italo Stella | 15.06.2015 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Margit Solveig Ulrika Winkler | 13.03.2014 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Aristodemo Busillo | 21.06.2012 | 15.06.2015 | formand |
Valerio Violo | 21.06.2012 | 14.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Margit Solveig Ulrika Winkler | 21.06.2012 | 11.11.2013 | bestyrelsesmedlem |