Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Kønig | 01.01.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Garth Asbjørn Eisvang | 01.01.2012 | 05.07.2018 | adm. dir |
Kenn Nielsen | 01.01.2012 | 02.01.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dennis Gert Willesen | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peer Kromann Nielsen | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karen Bay Kønig | 12.12.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Hagen Petersen | 01.01.2012 | 05.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Troels Dirch Poulsen | 01.01.2012 | 05.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Garth Asbjørn Eisvang | 01.01.2012 | 05.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kønig | 01.01.2012 | 05.07.2018 | formand |
Kenn Nielsen | 01.01.2012 | 02.01.2016 | bestyrelsesmedlem |