Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Formål | ||||
Årsbeskæftigelse |
Den 2022-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 5, 1160 København K (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-15 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-25 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Hjemmeside: www.inverto.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@100procent.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Navne: Corona lukker selskabet smba (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-06-25 Statstidende Dekret
Den 2022-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-01 tilføjes Navne: Corona lukker selskabet smba (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Bo Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Fredrik Voss Broberg (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: 100% Group S.M.B.A (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2020-12-28 tilføjes Navne: 100% Group S.M.B.A (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2020-12-27 fjernes Navne: 100% Webbureau S.M.B.A (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2020-06-01 tilføjes Direktion: Bo Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2020-06-01 fjernes Direktion: Fredrik Voss Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-11 fjernes Binavne: Inverto Nordic S.M.B.A., Energium S.M.B.A. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Fredrik Voss Broberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-09-09 fjernes Direktion: Bo Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Fredrik Voss Broberg (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2019-09-09 fjernes Reelle ejere: Bo Voss Schrader (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-09-09 tilføjes Vedtægter: 2019-09-09 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-12-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-10-25 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2017-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-10-25 tilføjes Direktion: Bo Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2017-10-25 tilføjes Vedtægter: 2017-10-25 (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Bo Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-01-07 tilføjes Binavne: Inverto Nordic S.M.B.A., Energium S.M.B.A. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-01-07 tilføjes Hjemmeside: www.inverto.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-06 fjernes Hjemmeside: www.energium.dk (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2017-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@100procent.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@energium.dk (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-12-20 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2016-12-19 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-12-20 tilføjes Navne: 100% Webbureau S.M.B.A (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2016-12-19 fjernes Navne: ENERGIUM S.M.B.A (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-12-20 tilføjes Vedtægter: 2016-12-20 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-08-10 tilføjes Direktion: Bo Voss Schrader (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Claus Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 5, 1160 København K (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2015-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 19-21, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.energium.dk (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@energium.dk (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2014-04-29 tilføjes Direktion: Claus Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2014-04-29 fjernes Direktion: Bo Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg af belysning samt at konsulentbistand og rådgivning, samt hermed beslægtet virksomhed indenfor belysningsbranchen. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2014-04-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-04-29 tilføjes Vedtægter: 2014-04-29 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 19-21, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gæslingevej 39, 3080 Tikøb (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-11-11 fjernes Binavne: PLUS GROUP S.M.B.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-08-29 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2012-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gæslingevej 39, 3080 Tikøb (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2011-11-15 tilføjes Binavne: PLUS GROUP S.M.B.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 tilføjes Direktion: Bo Voss Schrader (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-15 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 tilføjes Navne: ENERGIUM S.M.B.A (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2011-11-15 tilføjes Reelle ejere: Bo Voss Schrader (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2011-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)