Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eva Bøje Errebo | 24.02.2014 | 29.11.2016 | direktion |
Klaus Rud Sejling | 06.01.2012 | 24.02.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Meyer | 21.11.2016 | 29.11.2016 | formand |
Tove Møller Nielsen | 14.11.2016 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Grønborg | 14.11.2016 | 21.11.2016 | formand |
Barnaby Michael John Hampson | 05.02.2016 | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kvist-Jacobsen | 03.11.2014 | 29.11.2016 | bestyrelse |
Christian Michael Ingerslev | 03.11.2014 | 14.11.2016 | formand |
Lasse Carøe Henningsen | 03.11.2014 | 05.02.2016 | bestyrelse |
Anette Ryde | 02.09.2013 | 29.11.2016 | bestyrelse |
Akio Mitsuta | 02.09.2013 | 03.11.2014 | formand |
Tetsuro Ishiura | 06.01.2012 | 03.11.2014 | bestyrelse |
Klaus Rud Sejling | 06.01.2012 | 18.12.2013 | bestyrelse |
Jacob Sune Ulrik | 06.01.2012 | 02.09.2013 | bestyrelse |
Kazunori Nakai | 06.01.2012 | 02.09.2013 | formand |