Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SØNDERGAARD HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedetoften 16, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Direktion: Mads Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: TOMMY SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Reelle ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Tommy Preben Søndergaard (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-30 fjernes Legale ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-01-30 fjernes Reelle ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-11-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-11-10 fjernes Revisor: City Revision ApS Godk. Revisorer (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Direktion: Mads Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Tommy Preben Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-09-11 tilføjes Revisor: City Revision ApS Godk. Revisorer (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2015-09-11 fjernes Revisor: CITY Administration ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-12-26 tilføjes Reelle ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-10-18 tilføjes Revisor: CITY Administration ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-10-18 fjernes Revisor: 6.september 2016 nr. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Legale ejere: Mads Søndergaard (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2013-03-14 tilføjes Revisor: 6.september 2016 nr. 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 fjernes Revisor: B.R.M. REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedetoften 16, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Tommy Preben Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: Tommy Preben Søndergaard (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: TOMMY SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: B.R.M. REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-03)