Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Funcenter Holding ApS (CVR 37545147) | NORMAL | 15.11.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jan Erik Olsen | 01.01.2012 | 14.11.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Funcenter Aarhus ApS (CVR 36728841) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 10.10.2016 | 30.04.2017 | 100,00% | 100,00% |
Funcenter Aarhus ApS (CVR 36728841) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 30.04.2015 | 09.10.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |