Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Asbjørn Andersen | 01.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Thorbjørn Nielsen | 01.01.2022 | 01.03.2023 | direktør |
Henrik Jacobsen | 01.01.2012 | 01.01.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Guldbæk Jespersen | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Sune Riegels Mortensen | 02.11.2015 | formand |
Jan Thorbjørn Nielsen | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jacobsen | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Bent Sørensen | 30.05.2012 | 02.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Aage Damgaard | 01.01.2012 | 02.11.2015 | formand |