Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Contentco Holding ApS (CVR 39741199) | 23.07.2018 | 16.11.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Kenneth Hesseldahl Søndergaard Christensen | 02.01.2012 | 23.07.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Snappii ApS (CVR 41438215) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 16.06.2020 | 21.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Komplementarselskabet KIF ApS (CVR 38493736) | NORMAL | 13.03.2017 | 22.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Kabelplus.dk P/S (CVR 38494120) | NORMAL | 13.03.2017 | 21.12.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
KABELPLUS ApS (CVR 36485221) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 12.01.2015 | 01.04.2020 | 100,00% | 100,00% |