Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongshaven 12, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Niels Corlin (direktion) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Legale ejere: Niels Corlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Navne: NIELS CORLIN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Reelle ejere: Niels Corlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Stiftere: Niels Corlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2012-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: BLUEKEYCOMPANY ApS. (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongshaven 12, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Niels Corlin (direktion) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, investere i aktiver og hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: Niels Corlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: NIELS CORLIN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Corlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: Niels Corlin (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-20)