Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Michael Øvre (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Birger Kaare Fredell Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeagervej 20, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 38, 4281 Gørlev (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: moe@bm-byg.dk (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 38, 4281 Gørlev (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 38, 4281 Gørlev (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 103.500,00 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Legale ejere: Anette Lone Andersen (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2015-04-20 tilføjes Vedtægter: 2015-04-20 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2014-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2014-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2014-12-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2012-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 38, 4281 Gørlev (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2012-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjenneslevmaglevej 3, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, handel, eje og drive ejendomme samt udvikle ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Navne: B-M BYG ApS (offentliggjort 2012-01-26)
Den 2012-01-24 fjernes Navne: F.J. SERVICE ApS (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2012-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Vedtægter: 2012-01-25 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2012-01-26)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjenneslevmaglevej 3, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Direktion: Birger Kaare Fredell Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2011-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Legale ejere: Borgheidur Øvre, Michael Øvre (offentliggjort 2015-07-27)
Den 2011-12-15 tilføjes Navne: F.J. SERVICE ApS (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2011-12-15 tilføjes Reelle ejere: Borgheidur Øvre, Michael Øvre (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2011-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)