Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Thorup | 15.11.1993 | 31.05.2001 | direktion |
Jens-Peder Pedersen | 29.09.1971 | 15.11.1993 | direktion |
Brint Risgaard Nielsen | 29.09.1971 | 21.01.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Frank Hansen | 12.03.1998 | 31.05.2001 | bestyrelse |
Henning Krustrup | 22.03.1996 | 31.05.2001 | bestyrelse |
Peter Frank Hansen | 15.11.1993 | 05.09.1995 | bestyrelse |
Hans Philip | 15.11.1993 | 05.09.1995 | formand |
Poul Thorup | 29.09.1971 | 31.05.2001 | bestyrelse |
Ali Richter Nielsen | 29.09.1971 | 12.03.1998 | bestyrelse |
Knud Hugo Rasmussen | 29.09.1971 | 22.03.1996 | formand |
Jens-Peder Pedersen | 29.09.1971 | 15.11.1993 | bestyrelse |
Brint Risgaard Nielsen | 29.09.1971 | 15.11.1993 | næstformand |
Niels Peter Christian Nielsen | 29.09.1971 | 14.09.1993 | bestyrelse |
Poul Henning Skov Andreasen | 29.09.1971 | 14.09.1993 | bestyrelse |
Bent Dencker Wisborg | 29.09.1971 | 21.01.1991 | bestyrelse |
Harry Vihrenfeldt Andersen | 29.09.1971 | 21.01.1991 | bestyrelse |
Niels Peter Christian Nielsen | 29.09.1971 | 21.01.1991 | næstformand |
Eigil Børge Hastrup | 29.09.1971 | 16.01.1990 | bestyrelse |
Knud-Erik Borup | 29.09.1971 | 16.01.1990 | formand |