Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Christensson | 30.12.1975 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Ernst Duvald Christensson | 30.12.1975 | 09.04.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Ernst Duvald Christensson | 30.12.1975 | 07.03.1995 | bestyrelse |
Tina Christensson | 30.12.1975 | 07.03.1995 | bestyrelse |
Kaj Ingemann Andersen | 30.12.1975 | 06.02.1989 | bestyrelse |