Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Flemming Madsen | 01.09.1971 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejnar Kristensen | 01.09.1971 | 30.03.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kenny Malcho | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Allan Steffen Malcho | 09.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Therese Gull-Maj Malcho | 01.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Flemming Madsen | 01.09.1971 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejnar Kristensen | 01.09.1971 | 09.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Asger Madsen | 01.09.1971 | 01.10.2008 | formand |
Anne Margrethe Madsen | 01.09.1971 | 01.01.1997 | bestyrelsesmedlem |