Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Inger Majbritt Saerens(virk.: 5) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Inger Majbritt Saerens | 05.03.2021 | Normasvej 25, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Backersvej ApS | 44586894 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
IMS2015 ApS | 36986018 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Poweract v/Inger Majbritt Saerens | 34103607 | Aktiv | Undervisning i kulturelle discipliner (855200) |
ZeroDay invest ApS | 44342243 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.11.2018 | 0,00 (km) | Frederiksberg Alle 10, 1820 Frederiksberg C | Frederiksberg Alle 10, 1820 Frederiksberg C |
25.08.2020 | 2,91 (km) | Frederiksberg Alle 10, 1820 Frederiksberg C | Esromgade 12, 2200 København N |
21.08.2024 | 4,30 (km) | Esromgade 12, 2200 København N | Normasvej 25, 2000 Frederiksberg |
Poweract v/Inger Majbritt Saerens. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2012 (4662 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Power 8 ApS | 41295732 |
Power 88 ApS | 42815160 |
POWER A/S | 25380088 |
Power abc v/Jan Brøgger Kristensen | 29093393 |
Poweract v/Inger Majbritt Saerens | 34103607 |
Power Advice ApS | 37599190 |
Power Aid ApS | 41295732 |
Power and People v/Pauline Skov Poulsen | 28439458 |
POWERAPP ApS | 33152930 |
Power Apps Solutions ApS | 30005724 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Inger Majbritt Saerens(virk.: 5) Fuldt ansvarlig deltagere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Inger Majbritt Saerens(virk.: 5) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 2 | 1 | 6 |
Pct. | 0 % | 22 % | 11 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |