Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Direktion: Casper Lykke Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Navne: CLP D1 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Stiftere: MNGT4 CLP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1., 1408 København K (offentliggjort 2012-02-17)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1., 1408 København K (offentliggjort 2012-02-17)
Den 2012-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 88, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 88, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-28 tilføjes Direktion: Casper Lykke Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsvirksinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Navne: CLP D1 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Stiftere: MNGT4 CLP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Vedtægter: 2011-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)