Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergårdsvej 8, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Rune Rygaard Munkøe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Rune Rygaard Munkøe (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Navne: EFFICAX INVEST ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Rune Rygaard Munkøe (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Stiftere: Rune Rygaard Munkøe (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2014-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ODS 3 A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Kolekto ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FireFyrreFyrre Holding ApS. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergårdsvej 8, 3500 Værløse (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Direktion: Rune Rygaard Munkøe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele af andre selskaber samt konsulent- og rådgivningsopgaver og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2011-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Legale ejere: Rune Rygaard Munkøe (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Navne: EFFICAX INVEST ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Reelle ejere: Rune Rygaard Munkøe (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2011-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2011-12-28 tilføjes Stiftere: Rune Rygaard Munkøe (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Vedtægter: 2011-12-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2011-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-05)